CAMIGFERCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Espoz y Mina, 2
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMIGFERCA SL
CIF B85943520
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 27/04/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CAMIGFERCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMIGFERCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos De La Rocha Ignacio | Administrador Mancomunado | 06/05/2010 | 01/03/2013 |
De Larrea Quintana Ignacio Julian | Liquidador Solidario | 01/03/2013 | 01/03/2013 |
Del Caño Diaz Francisco-javier | Liquidador Solidario | 01/03/2013 | 01/03/2013 |
Del Caño Diaz Francisco-javier | Administrador Mancomunado | 26/08/2010 | 01/03/2013 |
Fernandez Rodriguez Fermin | Representante | 06/05/2010 | 01/03/2013 |
Larrea Quintana Ignacio Julian | Administrador Mancomunado | 06/05/2010 | 01/03/2013 |
REGUEIRO FERMAR SL | Liquidador Solidario | 01/03/2013 | 01/03/2013 |
REGUEIRO FERMAR SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2010 | 01/03/2013 |
RAMASCO-HUESO SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2010 | 26/08/2010 |
Ramasco Tejerina Juan Carlos | Representante | 06/05/2010 | 26/08/2010 |
ACTOS BORME DE CAMIGFERCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 170, S 8, H M 499240, I/A 3 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 170, S 8, H M 499240, I/A 3 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 170, S 8, H M 499240, I/A 3 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 170, S 8, H M 499240, I/A 3 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 170, S 8, H M 499240, I/A 2 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 170, S 8, H M 499240, I/A 2 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 168, S 8, H M 499240, I/A 1 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Dirección:C/ ESPOZ Y MINA 2 2º 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/04/10
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EMPRESAS Y PROMOCION INMOBILIARIA DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27701 , F 168, S 8, H M 499240, I/A 1 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28