CAMI BELLMUNT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 18
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMI BELLMUNT SL
CIF B25588872
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 23/09/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ordoñez Solis Loreto
VINCULACIONES DE CAMI BELLMUNT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMI BELLMUNT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hervas Zurita Montserrat | Secretario | 10/06/2014 | 06/11/2015 |
Hervas Zurita Montserrat | Consejero | 10/06/2014 | 06/11/2015 |
NEXUS ENERGIA SA | Apoderado | 24/03/2009 | 06/11/2015 |
Ordoñez Solis Loreto | Presidente | 10/06/2014 | 06/11/2015 |
Ordoñez Solis Loreto | Consejero | 10/06/2014 | 06/11/2015 |
Pascual Velazquez Alfonso | Consejero | 10/06/2014 | 06/11/2015 |
Sanchez Sole Sergio | Apoderado | 16/02/2009 | 06/11/2015 |
Vallejo Barba Alberto | Apoderado | 16/02/2009 | 06/11/2015 |
Tavares Almirante Paulo Jorge | Administrador Unico | 06/02/2009 | 10/06/2014 |
Cami Gibert Teofilo | Administrador Unico | 06/02/2009 |
ACTOS BORME DE CAMI BELLMUNT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 215, S 8, H B 378177, I/A 7 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 215, S 8, H B 378177, I/A 6 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 215, S 8, H B 378177, I/A 6 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 214, S 8, H B 378177, I/A 5 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 211, S 8, H B 378177, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-08
- PS DE GRACIA Num.18 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 211, S 8, H B 378177, I/A 3 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 211, S 8, H B 378177, I/A 3 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-08