CAMENSA DE INGENIERIA OBRAS Y PROMOCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan XXIII, 6
Código Postal 24006
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMENSA DE INGENIERIA OBRAS Y PROMOCION SL
CIF B24444986
Nombres Anteriores
- PROMOCIONES MERINO PRESA SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CAMENSA DE INGENIERIA OBRAS Y PROMOCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMENSA DE INGENIERIA OBRAS Y PROMOCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino Martinez Isidro | Administrador Mancomunado | 26/12/2023 | |
Merino Martinez Isidro | Liquidador Solidario | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Merino Martinez Isidro | Apoderado Mancomunado | 22/06/2010 | 26/12/2023 |
Merino Martinez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 26/12/2023 | |
Merino Martinez Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 22/06/2010 | 26/12/2023 |
Presa Ibañez Alberto | Apoderado Mancomunado | 26/12/2023 | |
Presa Ibañez Alberto | Liquidador Solidario | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Presa Ibañez Alberto | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 | 26/12/2023 |
Presa Ibañez Oscar | Apoderado Mancomunado | 22/06/2010 | 26/12/2023 |
Presa Ibañez Oscar | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 | 26/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMENSA DE INGENIERIA OBRAS Y PROMOCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 8 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 8 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-24
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 8 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-24
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 8 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 8 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-24
- C/ JUAN XXIII 6 - PASAJE (LEON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 7 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-24
- CNAE de la Actividad Principal de la Sociedad: 4110
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 7 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-24
- Cambio de la estructura del órgano de Administración que pasa de tres a cuatro Administradores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 112, S 8, H LE 12767, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-24