CAMBIUM RICE INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marie Curie, 7
Código Postal 28521
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Razón Social CAMBIUM RICE INVESTMENTS SL
CIF B83827618
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Fecha de Constitución 27/11/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario DEOLEO GLOBAL SA
VINCULACIONES DE CAMBIUM RICE INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMBIUM RICE INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEOLEO GLOBAL SA | Socio Unico | 23/07/2020 | 28/01/2021 |
Silva Alcalde Ignacio | Liquidador | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
Silva Alcalde Juan Ignacio | Administrador Unico | 03/06/2019 | 28/01/2021 |
DEOLEO HOLDING SL | Socio Unico | 23/07/2020 | 23/07/2020 |
DEOLEO SA | Socio Unico | 12/03/2012 | 23/07/2020 |
Tosato Pierluigi | Administrador Unico | 16/11/2016 | 03/06/2019 |
Arroyo Prieto Manuel | Administrador Unico | 07/09/2015 | 16/11/2016 |
Carbo Fernandez Jaime | Administrador Unico | 16/05/2011 | 07/09/2015 |
Redondo Sanchez De Ron Carlos | Apoderado | 28/09/2009 | 03/05/2012 |
KOIPE CORPORACION SL | Socio Unico | 02/09/2010 | 29/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMBIUM RICE INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 3, S 8, H M 341312, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 3, S 8, H M 341312, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 3, S 8, H M 341312, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 3, S 8, H M 341312, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 2, S 8, H M 341312, I/A 19 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 2, S 8, H M 341312, I/A 19 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 2, S 8, H M 341312, I/A 18 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 2, S 8, H M 341312, I/A 18 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 2, S 8, H M 341312, I/A 17 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28846 , F 2, S 8, H M 341312, I/A 17 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28