CAMBELMON MISTRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Samaniego, 12
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMBELMON MISTRAL SL
CIF B95626297
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 30/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAMBELMON MISTRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMBELMON MISTRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellomusto Gonzalez Gabriel | Liquidador | 26/11/2019 | 26/11/2019 |
Bellomusto Gonzalez Gabriel | Administrador Unico | 07/06/2016 | 26/11/2019 |
Bellomusto Gonzalez Gabriel | Administrador Unico | 15/11/2010 | 07/06/2016 |
ACTOS BORME DE CAMBELMON MISTRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 123, S 8, H M 508776, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 123, S 8, H M 508776, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 123, S 8, H M 508776, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 123, S 8, H M 508776, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 123, S 8, H M 508776, I/A 2 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 123, S 8, H M 508776, I/A 2 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 120, S 8, H M 508776, I/A 1 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-28
Dirección:C/ DE SAMANIEGO 12 Esc.1 1 F (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/09/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL, FISCAL Y CONTABLE Y DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28248 , F 120, S 8, H M 508776, I/A 1 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-28