CAMARMILLA CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 1
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAMARMILLA CAPITAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAMARMILLA CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMARMILLA CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberdi Oyarzabal Teresa | Consejero | 22/10/2010 | 30/11/2010 |
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Entidad Gestora | 16/02/2010 | 30/11/2010 |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | EntidDeposit | 16/02/2010 | 30/11/2010 |
Credit Agricole Corporate And Investment Bank Sucu | EntidDeposit | 30/11/2010 | |
Lopez Linares Alberdi Antonio Maria | Consejero Delegado | 21/01/2010 | 30/11/2010 |
Lopez Linares Alberdi Antonio Maria | Presidente | 22/10/2010 | 30/11/2010 |
Lopez Linares Alberdi Antonio Maria | Consejero Delegado | 22/10/2010 | 30/11/2010 |
Lopez Linares Alberdi Antonio Maria | Consejero | 22/10/2010 | 30/11/2010 |
Lopez Linares Alberdi Antonio Maria | Liquidador | 30/11/2010 | 30/11/2010 |
Montoliu Heyndrickx Carlos | Consejero | 17/02/2010 | 30/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAMARMILLA CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 195, S 8, H M 355327, I/A 12 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 195, S 8, H M 355327, I/A 12 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 195, S 8, H M 355327, I/A 12 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 195, S 8, H M 355327, I/A 12 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 194, S 8, H M 355327, I/A 11 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 194, S 8, H M 355327, I/A 11 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 194, S 8, H M 355327, I/A 11 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 194, S 8, H M 355327, I/A 10 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 194, S 8, H M 355327, I/A 10 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28