CAMARALES SL
Provincia Zaragoza
Razón Social CAMARALES SL
CIF B50956481
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE CAMARALES SL
VINCULACIONES DE CAMARALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMARALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernardo Labrador Israel | Administrador Solidario | 13/08/2020 | |
Bernardo Labrador Roberto-carlos | Administrador Solidario | 13/08/2020 | |
De Bernardo Jimenez Joaquin | Administrador Solidario | 13/08/2020 | |
Pradas Navarro Jose Javier | Administrador Solidario | 13/08/2020 |
ACTOS BORME DE CAMARALES SL
- a.- La prestación de servicios administrativos para empresas y particulares. b.- La compra, venta y arrendamiento (no financiero), de todo tipo de edificaciones (viviendas, locales, naves industriales, etc.), así como de fincas rústicas. c.- Aprovechamiento de recursos naturales. d.- La producción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 24, S 8, H Z 32969, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 24, S 8, H Z 32969, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-50
- Otras modificaciones estatutarias: "Articulo Decimoquinto. Modos de Organizar la administración. La Junta General podrá optar entre los siguientes modos de organizar la administración d la sociedad: 1.- Un administrador único. 2.- Varios administradores solidarios, con un máximo de cuatro. El cese de alguno o algunos de los "ARTICULO DECIMONOVENO. El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en una cantidad fija anual que será determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General, sin que en ningún caso pueda superar el límite establecido en el artículo 218 de la Ley de Sociedades de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 24, S 8, H Z 32969, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 24, S 8, H Z 32969, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 24, S 8, H Z 32969, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-50