CALZADOS VICENT'S SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madrid, 3
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Razón Social CALZADOS VICENT'S SL
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALZADOS VICENT'S SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALZADOS VICENT'S SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Gil De Gomez Juan Antonio | Consejero | 27/01/2012 | 01/02/2024 |
Garrido Gil De Gomez Juan Antonio | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2012 | 01/02/2024 |
Garrido Gil Gomez Alfonso Francisco Javier | Consejero | 27/01/2012 | 01/02/2024 |
Garrido Gil Gomez Alfonso Francisco Javier | Presidente | 27/01/2012 | 01/02/2024 |
Rodriguez Sanchez Lourdes | Apoderado | 03/04/2009 | 01/02/2024 |
Rodriguez Sanchez Vicente | Liquidador | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
Rodriguez Sanchez Vicente | Apoderado | 03/04/2009 | 01/02/2024 |
Rodriguez Sanchez Vicente | Consejero | 27/01/2012 | 01/02/2024 |
Rodriguez Sanchez Vicente | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2012 | 01/02/2024 |
Saenz Garrido Antonio | Consejero | 27/01/2012 | 01/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALZADOS VICENT'S SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 223, S 8, H M 83148, I/A 7 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 223, S 8, H M 83148, I/A 7 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 223, S 8, H M 83148, I/A 7 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 223, S 8, H M 83148, I/A 7 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 223, S 8, H M 83148, I/A 6 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 222, S 8, H M 83148, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 222, S 8, H M 83148, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 222, S 8, H M 83148, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 222, S 8, H M 83148, I/A 4 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 221, S 8, H M 83148, I/A 3 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28