CALYGES CORDOBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tomas de Aquino, 4
Código Postal 14004
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social CALYGES CORDOBA SL
CIF B14688162
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 24/06/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALYGES CORDOBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALYGES CORDOBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Sanchez Fernando | Presidente | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Garcia Sanchez Fernando | Consejero | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Garcia Utrera Jose Maria | Vicepresidente | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Garcia Utrera Jose Maria | Consejero | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Lopez Magdaleno Isidro | Consejero | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Lozano Montero Francisco | Consejero | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Manzano Aranda Francisco Antonio | Liquidador | 29/07/2013 | 29/07/2013 |
Manzano Aranda Francisco Antonio | Secretario | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Manzano Aranda Francisco Antonio | Consejero | 02/03/2011 | 29/07/2013 |
Cobos Salvador Luis | Consejero | 02/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALYGES CORDOBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 19, S 8, H CO 21005, I/A 3 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 19, S 8, H CO 21005, I/A 3 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 19, S 8, H CO 21005, I/A 3 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-14
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 19, S 8, H CO 21005, I/A 3 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-71-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-71-14
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 19, S 8, H CO 21005, I/A 2 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 19, S 8, H CO 21005, I/A 2 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-14