CALVARRASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Rector Esperabe, 46
Código Postal 37008
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Razón Social CALVARRASA SL
CIF B37322344
Capital Social 144242.4 Euros
Actividad Comercio al por mayor de animales vivos
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mateos Gonzalez Angel
VINCULACIONES DE CALVARRASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALVARRASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateos Gonzalez Angel | Socio Unico | 21/05/2014 | 23/01/2023 |
Mateos Gonzalez Angel | Administrador Unico | 21/05/2014 | 23/01/2023 |
Mateos Gonzalez Angel | Liquidador | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
Mateos Gonzalez Angel | Administrador Solidario | 23/06/2009 | 21/05/2014 |
Mateos Sanchez Victor | Administrador Solidario | 23/06/2009 | 21/05/2014 |
Mateos Gonzalez Victoriano | Administrador Solidario | 23/06/2009 |
ACTOS BORME DE CALVARRASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 30, S 8, H SA 5146, I/A 5 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 30, S 8, H SA 5146, I/A 5 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 30, S 8, H SA 5146, I/A 5 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 30, S 8, H SA 5146, I/A 5 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-37
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 29, S 8, H SA 5146, I/A 4 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-37
Capital Anterior: | 288.484,80 | Euros |
Disminución de capital | 144.242,40 | Euros |
Capital Actual: | 144.242,40 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 29, S 8, H SA 5146, I/A 4 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 29, S 8, H SA 5146, I/A 4 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 29, S 8, H SA 5146, I/A 4 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 29, S 8, H SA 5146, I/A 4 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-37