CALUNOMO IBERICA CONSULTING SL
Dirección social Calle Serrano, 1
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALUNOMO IBERICA CONSULTING SL
CIF B86837291
Capital Social 3357.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
Fecha de Constitución 10/10/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CALUNOMO IBERICA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALUNOMO IBERICA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canal Fidalgo Francisco Manuel | Administrador Solidario | 11/04/2014 | 27/03/2015 |
Oliver Rubio Fernando | Administrador Solidario | 11/04/2014 | 27/03/2015 |
Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Monica | Socio Unico | 24/10/2013 | 11/04/2014 |
Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Monica | Administrador Unico | 24/10/2013 | 11/04/2014 |
Oliver Rubio Fernando | Apoderado | 26/11/2013 | 11/04/2014 |
ACTOS BORME DE CALUNOMO IBERICA CONSULTING SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 24, S 8, H M 568052, I/A 4 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 24, S 8, H M 568052, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 24, S 8, H M 568052, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 24, S 8, H M 568052, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 24, S 8, H M 568052, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 24, S 8, H M 568052, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 22, S 8, H M 568052, I/A 2 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 19, S 8, H M 568052, I/A 1 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 19, S 8, H M 568052, I/A 1 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Dirección:C/ SERRANO 1, PISO 4º LETRAS A Y B (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/10/13
Capital:3.357,00 Euros
Objeto social:La Adquisición y Gestión de cobro de derechos de crédito de terceros mediante cesión de crédito, efectos de comercio o cualquier otro instrumento que lo documente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31568 , F 19, S 8, H M 568052, I/A 1 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28