CALSEAFOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Escaleritas, 50
Código Postal 35011
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALSEAFOOD SL
CIF B38832721
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 16/08/2005
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CALSEAFOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALSEAFOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALADERO SA | Administrador Unico | 10/03/2011 | 13/01/2012 |
CALADERO SA | Liquidador | 13/01/2012 | 13/01/2012 |
Del Rio Pardo Maria Eugenia | Apoderado | 16/11/2010 | 13/01/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/01/2011 | 13/01/2012 |
Saez Garijo Antonio Javier | Apoderado | 03/02/2011 | 13/01/2012 |
Amoros Lopez De La Nieta Carlos | Administrador Unico | 10/03/2011 |
ACTOS BORME DE CALSEAFOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 134, S 8, H GC 44375, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 134, S 8, H GC 44375, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 134, S 8, H GC 44375, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 134, S 8, H GC 44375, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-35
- AVDA ESCALERITAS 50 - EDIFICIO PEGASO TORRE II, BA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 133, S 8, H GC 44375, I/A 2 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 133, S 8, H GC 44375, I/A 2 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747 , F 34, S 8, H TF 37582, I/A 5 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747 , F 34, S 8, H TF 37582, I/A 5 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747 , F 34, S 8, H TF 37582, I/A 4 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-38