CALPE MADERAS 2001 SL - EXTINGUIDA
Municipio San Roque
Provincia Cádiz
Razón Social CALPE MADERAS 2001 SL
CIF B11535069
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CALPE MADERAS 2001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALPE MADERAS 2001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Carlos Sancho Lora | Administrador Solidario | 13/07/2023 | |
Molina Prescott Sara | Administrador Solidario | 02/12/2009 | 13/07/2023 |
Sancho Lora Antonio Carlos | Administrador Solidario | 02/12/2009 | 13/07/2023 |
Sara Molina Prescott | Liquidador | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
Sara Molina Prescott | Administrador Solidario | 13/07/2023 | |
Piña Batista Angel | Administrador Unico | 02/12/2009 |
ACTOS BORME DE CALPE MADERAS 2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 180, S 8, H CA 22994, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 180, S 8, H CA 22994, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 180, S 8, H CA 22994, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-11
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 180, S 8, H CA 22994, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 180, S 8, H CA 22994, I/A 2 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 180, S 8, H CA 22994, I/A 2 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 180, S 8, H CA 22994, I/A 2 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-175-11