CALL DESIGN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 640
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALL DESIGN SL
CIF B65684284
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 28/11/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALL DESIGN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALL DESIGN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brett Malcolm Redman | Presidente | 19/11/2020 | 24/08/2022 |
Brett Malcolm Redman | Consejero | 19/11/2020 | 24/08/2022 |
Domingo Rubi Francesc Xavier | Apoderado Solidario | 21/11/2014 | 24/08/2022 |
Domingo Rubi Francesc Xavier | V-SEC NO CON | 19/11/2020 | 24/08/2022 |
Domingo Rubi Francesc Xavier | Liquidador | 24/08/2022 | 24/08/2022 |
Jaime Richard Migios Sese | Apoderado Solidario | 21/11/2014 | 24/08/2022 |
Peter Stephen Salmon | Secretario | 19/11/2020 | 24/08/2022 |
Peter Stephen Salmon | Consejero | 19/11/2020 | 24/08/2022 |
Sean Richard Mather | Consejero | 19/11/2020 | 24/08/2022 |
Brett M Redman | Consejero | 03/07/2014 | 19/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALL DESIGN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 58, S 8, H B 418251, I/A 10 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 58, S 8, H B 418251, I/A 10 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Liquidador
Presidente
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 58, S 8, H B 418251, I/A 10 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 56, S 8, H B 418251, I/A 5 N (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Presidente
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 57, S 8, H B 418251, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-08
Apoderado Solidario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 57, S 8, H B 418251, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 57, S 8, H B 418251, I/A 8 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 57, S 8, H B 418251, I/A 8 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 56, S 8, H B 418251, I/A 7 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-08
Apoderado Solidario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42904 , F 56, S 8, H B 418251, I/A 6 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-08