CALIZAS MARINAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Espiñeira, S/N
Código Postal 15930
Municipio Boiro
Provincia A Coruña
Razón Social CALIZAS MARINAS SA
CIF A15706039
Capital Social 5396600.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ALVAREZ Y ASOCIADOS SL
VINCULACIONES DE CALIZAS MARINAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALIZAS MARINAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVAREZ Y ASOCIADOS SL | Auditor | 27/07/2009 | 10/11/2017 |
Caso Martinez Andres Manuel | Administrador Concursal | 28/12/2010 | 10/11/2017 |
ESCURIS SL | Secretario | 28/01/2011 | 10/11/2017 |
ESCURIS SL | Consejero | 28/01/2011 | 10/11/2017 |
Gonzalez Seren Miguel Angel | Apoderado | 27/10/2009 | 10/11/2017 |
JEALSA FOODS SA | Presidente | 28/01/2011 | 10/11/2017 |
JEALSA FOODS SA | Consejero | 28/01/2011 | 10/11/2017 |
Xesgalicia Sociedad Gestora De Entidades De Capita | Consejero | 28/01/2011 | 10/11/2017 |
Xesgalicia Sociedad Gestora De Entidades De Invers | Consejero | 10/11/2017 | |
ALFONSO GARCIA LOPEZ SA PESCAMAR | Consejero | 27/07/2009 | 28/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALIZAS MARINAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 142, S 8, H SC 23254, I/A 26 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALIZAS MARINAS SA
Nif:A15706039
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Caso Martinez Andres Manuel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:ZULEMA GENTO CASTRO
Fecha de Resolución:18/01/2010
Número Procedimiento Concursal:283/2009
Datos Registrales:
Tomo:
38
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-23254
Inscripción:
26
Fecha Inscripción10/11/2017
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 142, S 8, H SC 23254, I/A 26 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALIZAS MARINAS SA
Nif:A15706039
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA ANA BARRAL PICADO
Fecha de Resolución:21/09/2017
Número Procedimiento Concursal:283/2009
Datos Registrales:
Tomo:
38
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-23254
Inscripción:
26
Fecha Inscripción10/11/2017
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 142, S 8, H SC 23254, I/A 26 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALIZAS MARINAS SA
Nif:A15706039
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA ANA BARRAL PICADO
Fecha de Resolución:21/09/2017
Número Procedimiento Concursal:283/2009
Datos Registrales:
Tomo:
38
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-23254
Inscripción:
26
Fecha Inscripción10/11/2017
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 142, S 8, H SC 23254, I/A 26 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 142, S 8, H SC 23254, I/A 26 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALIZAS MARINAS SA
Nif:A15706039
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:GABRIELA GOMEZ DIAZ
Fecha de Resolución:16/07/2012
Número Procedimiento Concursal:283/2009
Datos Registrales:
Tomo:
38
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-23254
Inscripción:
B
Fecha Inscripción07/08/2012
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 142, S 8, H SC 23254, I/A B (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-63-15
- Otras modificaciones estatutarias: Art.- 20- NOMBRAMIENTO: "La administración de la sociedad se confía a un Consejo de Administración que estará integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete miembros. El nombramiento y separación de los miembros del Consejoy la determinación de su número corresponde a la Junta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 141, S 8, H SC 23254, I/A 25 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 141, S 8, H SC 23254, I/A 25 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 141, S 8, H SC 23254, I/A 25 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-15