CALIR INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alberto Aguilera, 17
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALIR INVERSIONES SL
CIF B81367344
Capital Social 4360.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CALIR INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALIR INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daza Perez Antonino | Liquidador | 27/12/2013 | 03/07/2014 |
Daza Perez Antonino | Administrador Unico | 17/10/2013 | 27/12/2013 |
Calvera Iranzo Juan Luis | Apoderado | 29/10/2013 | |
Calvera Serrano Luis | Apoderado | 07/06/2012 | 29/10/2013 |
Iranzo Villacampa Maria Carmen | Administrador Unico | 17/10/2013 |
ACTOS BORME DE CALIR INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 105, S 8, H M 165937, I/A 16 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 104, S 8, H M 165937, I/A 15 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 104, S 8, H M 165937, I/A 15 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 104, S 8, H M 165937, I/A 15 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 104, S 8, H M 165937, I/A 14 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Capital Anterior: | 130.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 126.440,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.360,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 103, S 8, H M 165937, I/A 13 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 103, S 8, H M 165937, I/A 13 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 103, S 8, H M 165937, I/A 13 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
- C/ ALBERTO AGUILERA, NUMERO 17 5º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10444 , F 103, S 8, H M 165937, I/A 12 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
- PLAZA DE LOS SITIOS 2 3º DC (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 130, S 8, H Z 53560, I/A 2 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50