CALIFORNIO INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Las Mantecas, S/N
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALIFORNIO INVESTIGACIONES AIE
CIF V02889525
Capital Social 662027.78 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARQUIMEA AGROTECH SL
VINCULACIONES DE CALIFORNIO INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALIFORNIO INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA AGROTECH SL | Socio Unico | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 19/10/2023 |
Garcia Sañudo Diez Felipe Manuel | Administrador Unico | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
Garcia Sañudo Diez Felipe Manuel | Liquidador | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 19/10/2023 |
ACTOS BORME DE CALIFORNIO INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 178, S 8, H TF 65447, I/A 5 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 178, S 8, H TF 65447, I/A 5 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 178, S 8, H TF 65447, I/A 5 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 178, S 8, H TF 65447, I/A 5 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 178, S 8, H TF 65447, I/A 5 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 177, S 8, H TF 65447, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 177, S 8, H TF 65447, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 177, S 8, H TF 65447, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 661.927,78 | Euros |
Capital Actual: | 662.027,78 | Euros |
Porcentaje: | 661.927,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 177, S 8, H TF 65447, I/A 2 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 175, S 8, H TF 65447, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38