CALIBLOC SA - EXTINGUIDA
Municipio Castellar del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CALIBLOC SA
CIF A08703266
Capital Social 1812472.2 Euros
Actividad Fabricación de elementos de hormigón para la construcción
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALIBLOC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALIBLOC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Forner Beltran Olga | Administrador Concursal | 25/03/2013 | 30/09/2020 |
SERVEIS PROFESSIONALS D'AUDITORIA I CONSULTORIA SL | Auditor | 20/08/2009 | 30/09/2020 |
Buch Viñolas Miquel | Consejero | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
Martinell Callico Pedro | Consejero | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
Ricart Prats Jacinto | Presidente | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
Ricart Prats Jacinto | Consejero | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
Riera Sureda Ramon | Secretario | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
Riera Sureda Ramon | Consejero | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
Vila Camps Eusebio | Vicepresidente | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
Vila Camps Eusebio | Consejero | 22/10/2012 | 21/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALIBLOC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 47, S 8, H B 55428, I/A 46 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 897/2012, AUTO FIRME DE FECHA 03/03/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 47, S 8, H B 55428, I/A 46 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 47, S 8, H B 55428, I/A 46 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 897/2012, AUTOS FIRMES, DE FECHA 08/02/2016: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y DE 09/01/2017: MODIFICACION DE DICHO PLAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 46, S 8, H B 55428, I/A 45 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 45, S 8, H B 55428, I/A 42 N (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 46, S 8, H B 55428, I/A 44 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 897/2012, AUTO FIRME DE FECHA 23/03/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 46, S 8, H B 55428, I/A 44 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 897/2012, AUTO FIRME DE FECHA 21/01/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 45, S 8, H B 55428, I/A 43 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 45, S 8, H B 55428, I/A 43 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 45, S 8, H B 55428, I/A 42 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08