CALERO DIRECTORSHIP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Arce, 14
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALERO DIRECTORSHIP SL
CIF B88462643
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 12/08/2019
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Lpc Iii Holdings Limited
VINCULACIONES DE CALERO DIRECTORSHIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALERO DIRECTORSHIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Gonzalo Martinez Rodrigo | Consejero | 05/04/2021 | 06/02/2024 |
De Gonzalo Martinez Rodrigo | Apoderado | 07/04/2021 | 06/02/2024 |
De Gonzalo Martinez Rodrigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2022 | 06/02/2024 |
De Gonzalo Martinez Rodrigo | Apoderado Solidario | 13/01/2021 | 06/02/2024 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Liquidador | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
Gomez Fructuoso Francisco | Consejero | 05/04/2021 | 06/02/2024 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado | 07/04/2021 | 06/02/2024 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2022 | 06/02/2024 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado Solidario | 13/01/2021 | 06/02/2024 |
Gomez Fructuoso Francisco | Secretario | 05/04/2021 | 06/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALERO DIRECTORSHIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 196, S 8, H M 702946, I/A 10 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 196, S 8, H M 702946, I/A 10 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 196, S 8, H M 702946, I/A 10 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 196, S 8, H M 702946, I/A 10 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
- AVDA DEL DOCTOR ARCE 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 195, S 8, H M 702946, I/A 9 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 195, S 8, H M 702946, I/A 8 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 194, S 8, H M 702946, I/A 7 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 193, S 8, H M 702946, I/A 6 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 193, S 8, H M 702946, I/A 6 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39604 , F 193, S 8, H M 702946, I/A 6 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28