CALEFACCIONES ELKA GASTEIZ SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portal de Gamarra, 23
Código Postal 01013
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social CALEFACCIONES ELKA GASTEIZ SLL
CIF B01267095
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALEFACCIONES ELKA GASTEIZ SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALEFACCIONES ELKA GASTEIZ SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galan Cabello Benita | Consejero | 13/06/2019 | 01/02/2021 |
Herrera Garcia Carlos | Consejero | 13/06/2019 | 01/02/2021 |
Herrera Garcia Carlos | Secretario | 13/06/2019 | 01/02/2021 |
Herrera Garcia Carlos | Liquidador | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
Muñoz Fernandez Manuel | Presidente | 13/06/2019 | 01/02/2021 |
Muñoz Fernandez Manuel | Apoderado | 13/06/2019 | 01/02/2021 |
Muñoz Fernandez Manuel | Consejero | 13/06/2019 | 01/02/2021 |
Sanchez Bermejo Hermelinda | Consejero | 13/06/2019 | 01/02/2021 |
Herrera Garcia Carlos | Administrador Solidario | 13/06/2019 | |
Muñoz Fernandez Manuel | Administrador Solidario | 13/06/2019 |
ACTOS BORME DE CALEFACCIONES ELKA GASTEIZ SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 52, S 8, H VI 6123, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 52, S 8, H VI 6123, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 52, S 8, H VI 6123, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 52, S 8, H VI 6123, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 51, S 8, H VI 6123, I/A 3 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-01
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 51, S 8, H VI 6123, I/A 3 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 51, S 8, H VI 6123, I/A 3 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-121-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-139-01
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-227-01