CALDUCH SENDRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Franca, 21
Código Postal 08700
Municipio Igualada
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALDUCH SENDRA SL
CIF B60806718
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALDUCH SENDRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALDUCH SENDRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calduch Casas Jordi | Consejero | 05/09/2013 | 05/02/2016 |
Calduch Urpi Jose | Secretario | 05/09/2013 | 05/02/2016 |
Calduch Urpi Jose | Consejero Delegado | 05/09/2013 | 05/02/2016 |
Calduch Urpi Jose | Liquidador | 05/02/2016 | 05/02/2016 |
Calduch Urpi Jose | Consejero | 05/02/2016 | |
Sendra Costa Maria | Presidente | 05/09/2013 | 05/02/2016 |
Sendra Costa Maria | Consejero | 05/02/2016 | |
Calduch Sendra Jordi | Secretario | 05/09/2013 | |
Calduch Sendra Jordi | Consejero | 05/09/2013 | |
Calduch Sendra Jordi | Consejero Delegado | 05/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALDUCH SENDRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 97, S 8, H B 131084, I/A 11 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 97, S 8, H B 131084, I/A 11 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 97, S 8, H B 131084, I/A 11 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 96, S 8, H B 131084, I/A 10 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 96, S 8, H B 131084, I/A 10 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-08
- CL FRANCA Num.21 (IGUALADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 96, S 8, H B 131084, I/A 9 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08