CALDEYANO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maldonado, 31
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALDEYANO SA
CIF A28271948
Actividad Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALDEYANO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALDEYANO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Andres Rodriguez Ana | Representante | 05/08/2021 | |
FRUMENTUM SL | Consejero | 29/07/2011 | 05/08/2021 |
GASMAC HIJOS SL | Secretario | 12/06/2012 | 05/08/2021 |
GASMAC HIJOS SL | Consejero | 29/07/2011 | 05/08/2021 |
Rodriguez Ferrero Maria Luisa | Representante | 05/08/2021 | |
Rodriguez Gago Emilio | Presidente | 29/07/2011 | 05/08/2021 |
Rodriguez Gago Emilio | Liquidador | 05/08/2021 | 05/08/2021 |
Rodriguez Gago Emilio | Consejero Delegado | 29/07/2011 | 05/08/2021 |
Rodriguez Gago Emilio | Consejero | 29/07/2011 | 05/08/2021 |
Lopez Lita Rafael | Secretario | 29/07/2011 | 12/06/2012 |
ACTOS BORME DE CALDEYANO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 152, S 8, H M 62109, I/A 17 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 152, S 8, H M 62109, I/A 17 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 152, S 8, H M 62109, I/A 17 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 152, S 8, H M 62109, I/A 17 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
- La compra, venta, importación, exportación, comercialización, y arrendamiento de todo tipo de productos para la construcción de depósitos aptos para el almacenamiento y transporte de líquidos, gases y sólidos; así como todo tipo de tanques y estructuras destinadas a tal fin, por cuenta propia o ajen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 151, S 8, H M 62109, I/A 16 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
- C/ MALDONADO NUMERO 31 - 1º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 151, S 8, H M 62109, I/A 15 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 151, S 8, H M 62109, I/A 14 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 150, S 8, H M 62109, I/A 13 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 150, S 8, H M 62109, I/A 13 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 150, S 8, H M 62109, I/A 12 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28