CALDERERIA SANT BOI SAL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Marina, 70
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social CALDERERIA SANT BOI SAL
CIF A60427135
Actividad Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CALDERERIA SANT BOI SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALDERERIA SANT BOI SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moya Melero Manuel | Secretario | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Moya Melero Manuel | Consejero | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Moya Melero Manuel | Consejero Delegado | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Perez Carmona Luis | Consejero | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Perez Carmona Luis | Consejero Delegado | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Rodriguez Nuñez Fernando | Presidente | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Rodriguez Nuñez Fernando | Consejero | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Rodriguez Nuñez Fernando | Consejero Delegado | 03/04/2009 | 18/08/2011 |
Rodriguez Nuñez Fernando | Liquidador | 18/08/2011 | 18/08/2011 |
Cabrera Guijo Rafael | Consejero | 03/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALDERERIA SANT BOI SAL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27265 , F 148, S 8, H B 115359, I/A 7 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27265 , F 148, S 8, H B 115359, I/A 7 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27265 , F 148, S 8, H B 115359, I/A 7 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27265 , F 147, S 8, H B 115359, I/A 6 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27265 , F 147, S 8, H B 115359, I/A 6 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-08