CALDERERIA IRAOLA SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social CALDERERIA IRAOLA SL
CIF B20970067
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CALDERERIA IRAOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALDERERIA IRAOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Sarasibar Iñigo | Administrador Solidario | 06/03/2020 | 02/11/2022 |
Arocena Zufiria Aitzol | Administrador Solidario | 06/03/2020 | 02/11/2022 |
Iraola Tejeria Santos | Administrador Unico | 06/03/2020 |
ACTOS BORME DE CALDERERIA IRAOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 156, S 8, H SS 30257, I/A 4 (02/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALDERERIA IRAOLA SL
Nif:B20970067
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:13/07/2022
Número Procedimiento Concursal:11/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2372
Libro:
0
Folio:
156
Hoja:
8-30257
Inscripción:
4
Fecha Inscripción02/11/2022
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 156, S 8, H SS 30257, I/A 4 (02/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CALDERERIA IRAOLA SL
Nif:B20970067
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:13/07/2022
Número Procedimiento Concursal:11/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2372
Libro:
0
Folio:
156
Hoja:
8-30257
Inscripción:
4
Fecha Inscripción02/11/2022
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 156, S 8, H SS 30257, I/A 4 (02/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 155, S 8, H SS 30257, I/A 3 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 155, S 8, H SS 30257, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 155, S 8, H SS 30257, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 155, S 8, H SS 30257, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-20