CALCULA FUND S.I.C.A.V. SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 31
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALCULA FUND S.I.C.A.V. SA
CIF A85722247
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garrido Riosalido Miguel Angel
VINCULACIONES DE CALCULA FUND S.I.C.A.V. SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALCULA FUND S.I.C.A.V. SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astarloa Echevarrieta Francisco De Borja | Consejero | 17/09/2009 | 19/07/2017 |
Benavente Rodriguez Enrique | Consejero | 17/08/2015 | 19/07/2017 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 17/08/2015 | 19/07/2017 |
Elosegui Figueroa Miguel | Apoderado | 24/06/2009 | 19/07/2017 |
Garrido Riosalido Miguel Angel | Presidente | 17/08/2015 | 19/07/2017 |
Garrido Riosalido Miguel Angel | Consejero | 17/08/2015 | 19/07/2017 |
Iberclear Sociedad De Gestion De Los Sistemas De R | Ent.Reg.Cont | 24/06/2009 | 19/07/2017 |
JPMORGAN GESTION SA | Entidad Gestora | 31/07/2009 | 19/07/2017 |
JPMORGAN GESTION SA | Apoderado | 31/07/2009 | 19/07/2017 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 31/07/2009 | 19/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALCULA FUND S.I.C.A.V. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 186, S 8, H M 482540, I/A 9 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
- CANCELADA la hoja de la sociedad por haberse acreditado la absorción de la sociedad por parte de la sociedad luxemburguesa denominada "PRIVATE BANK FUNDS I"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 186, S 8, H M 482540, I/A 9 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
- CIERRE PROVISIONAL de la hoja de la sociedad por un plazo de SEIS MESES por haber sido absorbida por la sociedad luxemburguesa "PRIVATE BANK FUNDS I"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 186, S 8, H M 482540, I/A 8 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 185, S 8, H M 482540, I/A 7 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 31 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 185, S 8, H M 482540, I/A 6 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 1 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 185, S 8, H M 482540, I/A 5 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 185, S 8, H M 482540, I/A 5 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 185, S 8, H M 482540, I/A 5 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 185, S 8, H M 482540, I/A 5 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 184, S 8, H M 482540, I/A 4 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28