CALAIS ENTERPRISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Margallo, 2
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALAIS ENTERPRISE SL
CIF B86005113
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 29/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario INGLES MUÑOZ RICARDO
VINCULACIONES DE CALAIS ENTERPRISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALAIS ENTERPRISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGLES MUÑOZ RICARDO | Liquidador | 04/02/2013 | 04/02/2013 |
INGLES MUÑOZ RICARDO | Socio Unico | 08/10/2010 | 04/02/2013 |
INGLES MUÑOZ RICARDO | Administrador Unico | 08/10/2010 | 04/02/2013 |
Perez Gomez Rosario | Administrador Unico | 01/09/2010 | 08/10/2010 |
ACTOS BORME DE CALAIS ENTERPRISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 132, S 8, H M 501300, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 132, S 8, H M 501300, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 132, S 8, H M 501300, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 132, S 8, H M 501300, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- C/ GENERAL MARGALLO 2 6º F (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 132, S 8, H M 501300, I/A 3 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
- LA ORGANIZACION Y PROMOCION DE FERIAS, MUESTRAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS, MEDIANTE CUALQUIER CLASE DE SOPORTE MATERIAL QUE EL AUTOR O EXPOSITOR Y EL ORGANIZADOR CONSIDEREN VALIDOS PARA LOS FINES DEL EVENTO EN CUESTION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 131, S 8, H M 501300, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
- C/ PELAYO 44 3º 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 131, S 8, H M 501300, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 131, S 8, H M 501300, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 131, S 8, H M 501300, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27816 , F 131, S 8, H M 501300, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28