CALABRIA SERVICIOS MEDICOS SLP - EXTINGUIDA
Razón Social CALABRIA SERVICIOS MEDICOS SLP
CIF B60631280
Capital Social 36060.72 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CALABRIA SERVICIOS MEDICOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALABRIA SERVICIOS MEDICOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Grijalba Matias | Apoderado Solidario | 27/10/2015 | 18/01/2024 |
Garcia Matilla Raquel | Administrador Unico | 01/07/2015 | 18/01/2024 |
Garcia Matilla Raquel | Liquidador | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Garcia Grijalba Matias | Administrador Unico | 01/07/2015 |
ACTOS BORME DE CALABRIA SERVICIOS MEDICOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 129, S 8, H B 120706, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 129, S 8, H B 120706, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 129, S 8, H B 120706, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 128, S 8, H B 120706, I/A 6 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-08
- INCORPORACION DE NUEVO SOCIO PROFESIONAL: RAQUEL GARCIA MATILLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 127, S 8, H B 120706, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Capital Anterior: | 18.030,36 | Euros |
Aumento de capital: | 18.030,36 | Euros |
Capital Actual: | 36.060,72 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 127, S 8, H B 120706, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 127, S 8, H B 120706, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 127, S 8, H B 120706, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08