CAL MAJORAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CR DE SOLSONA A BERGA, KM. 134
Código Postal 08614
Municipio L'Espunyola
Provincia Barcelona
Razón Social CAL MAJORAL SL
CIF B67029751
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 01/07/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CAL MAJORAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAL MAJORAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Valencia Guillerma | Apoderado Mancomunado | 30/06/2017 | 09/08/2023 |
Gonzalez Perez Eva Maria | Apoderado Mancomunado | 30/06/2017 | 09/08/2023 |
Lozano Milena Sebastian | Liquidador | 28/02/2023 | 09/08/2023 |
Lozano Milena Sebastian | Administrador Solidario | 16/10/2018 | 28/02/2023 |
Saladich Perez Juan | Administrador Solidario | 16/10/2018 | 13/02/2023 |
Caravaca Nieto Francisco | Administrador Solidario | 09/08/2018 | 21/02/2019 |
Ribolleda Tejera Javier | Administrador Solidario | 09/08/2018 | 16/10/2018 |
Ribolleda Tejera Javier | Administrador Unico | 27/06/2017 | 09/08/2018 |
ACTOS BORME DE CAL MAJORAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46665 , F 153, S 8, H B 506122, I/A 10 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46665 , F 153, S 8, H B 506122, I/A 10 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 39, S 8, H B 506122, I/A 9 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 39, S 8, H B 506122, I/A 9 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 39, S 8, H B 506122, I/A 9 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 39, S 8, H B 506122, I/A 8 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 39, S 8, H B 506122, I/A 7 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 39, S 8, H B 506122, I/A 6 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 39, S 8, H B 506122, I/A 6 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 38, S 8, H B 506122, I/A 5 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08