CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 621
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES SA
CIF A91853838
Capital Social 60200.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 22/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario BANCA CIVICA SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/08/2012 | 11/05/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 13/03/2015 | 11/05/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 02/11/2015 | 11/05/2016 |
ESTUGEST SA | Liquidador | 11/05/2016 | 11/05/2016 |
ESTUGEST SA | Administrador Unico | 09/10/2012 | 11/05/2016 |
Jimenez Luz Rafel | Consejero Delegado Solidario | 04/02/2010 | 11/05/2016 |
Jimenez Luz Rafel | Consejero | 04/02/2010 | 11/05/2016 |
Martinez Dassoy Francisco Jose | REPR.143 RRM | 11/05/2016 | 11/05/2016 |
Ruiz Armengol Francisco Emilio | Apoderado | 18/06/2013 | 11/05/2016 |
Alvarez Aquino Juan Francisco | Apoderado | 25/05/2012 | 18/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 213, S 8, H B 462607, I/A 12 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
- CONSTANCIA DE LA CANCELACION TOTAL DE LA EMISION DE PARTICIPACIONES PREFERENTES DE LA SOCIEDAD POR AMORTIZACION TOTAL DE LAS MISMAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 213, S 8, H B 462607, I/A 12 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 213, S 8, H B 462607, I/A 12 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 213, S 8, H B 462607, I/A 12 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 213, S 8, H B 462607, I/A 11 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 213, S 8, H B 462607, I/A 10 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
- AV DIAGONAL, NUMERO 621-629 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 212, S 8, H B 462607, I/A 9 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de BARCELONA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 109, S 8, H SE 85132, I/A 8 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 106, S 8, H SE 85132, I/A 8 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5192 , F 106, S 8, H SE 85132, I/A 8 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41