CAJASOL EMPLEADOS FP - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social CAJASOL EMPLEADOS FP
Nombres Anteriores
- AHORROPENSION VEINTISEIS FP
VINCULACIONES DE CAJASOL EMPLEADOS FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJASOL EMPLEADOS FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilera Garcia Jose | Vices.Com.Ct | 13/08/2010 | 20/12/2016 |
Almeida Gomez Jose Luis | Miem.Com.Ctr | 20/12/2013 | 20/12/2016 |
Almeida Gomez Jose Luis | Pres.Com.Ctr | 20/12/2013 | 20/12/2016 |
Apresa Ruiz Juan | Miem.Com.Ctr | 20/12/2013 | 20/12/2016 |
Apresa Ruiz Juan | Secr.Com.Ctr | 22/04/2010 | 20/12/2016 |
Arteaga Jimenez Isabel | Miem.Com.Ctr | 06/03/2013 | 20/12/2016 |
BANCA CIVICA SA | EntidDeposit | 20/12/2016 | |
Cabeza Botello Norberto Daniel | Miem.Com.Ctr | 20/12/2013 | 20/12/2016 |
Caser Pensiones Entidad Gestora De Fondos De Pensi | Entidad Gestora | 20/12/2016 | |
Cobos Lucena Cristobal | Miem.Com.Ctr | 20/12/2013 | 20/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAJASOL EMPLEADOS FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 222, S 8, H M 390749, I/A 15 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 222, S 8, H M 390749, I/A 15 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 222, S 8, H M 390749, I/A 14 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Miem.Com.Ctr
- Cabrera Alvarez Antonio
- Calle Rodriguez Francisco Carlos
- Carrasco Calvo Maria Del Carmen
- Conde Martin Jose
- Duclos Dieguez Maria Aranzazu
- Fajardo Luna Francisco
- Frejo Bolado Isabel
- Garcia De La Calle Alberto
- Gonzalez Diaz Antonio
- Lara Hidalgo Isabel
- Lopez Silva Vicente
- Martinez Perez Jose Alberto
- Prieto Vizcaya Manuel Luis
- Rodriguez Jaramago Maria Del Carmen
- Tellez Bascon Jesus
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 222, S 8, H M 390749, I/A 14 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 221, S 8, H M 390749, I/A 13 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 221, S 8, H M 390749, I/A 13 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 221, S 8, H M 390749, I/A 13 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 221, S 8, H M 390749, I/A 12 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 221, S 8, H M 390749, I/A 12 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21927 , F 220, S 8, H M 390749, I/A 11 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28