CAJAGRANADA VIDA Y PENSIONES XII FP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Reyes Catolicos, 51
Código Postal 18001
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAJAGRANADA VIDA Y PENSIONES XII FP
Fecha de Constitución 27/05/2011
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAJAGRANADA VIDA Y PENSIONES XII FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJAGRANADA VIDA Y PENSIONES XII FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caja Granada Vida Compañia De Seguros Y Reaseguros | ENTD.PROMO. | 27/05/2011 | 10/05/2019 |
Caja Granada Vida Compañia De Seguros Y Reaseguros | Entidad Gestora | 27/05/2011 | 10/05/2019 |
CECABANK SA | EntidDeposit | 06/08/2013 | 10/05/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/07/2013 | 10/05/2019 |
BANCO MARE NOSTRUM SA | EntidDeposit | 06/08/2013 | 21/02/2018 |
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA | EntidDeposit | 27/05/2011 | 06/08/2013 |
ACTOS BORME DE CAJAGRANADA VIDA Y PENSIONES XII FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 187, S 8, H GR 39833, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 187, S 8, H GR 39833, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-18
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 187, S 8, H GR 39833, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 186, S 8, H GR 39833, I/A 5 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 186, S 8, H GR 39833, I/A 4 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-18
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 186, S 8, H GR 39833, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-18
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 186, S 8, H GR 39833, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-18
- Delegar en la Entidad Gestora las funciones de: -Selección de las inversiones a realizar. -Ordenar al Depositario la compra y venta de activos del Fondo. -Ejercicio derivado de los títulos y demás bienes integrantes del Fondo. -Autorizaciónpara el traspaso de cuentas de posición a otros Fondos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 185, S 8, H GR 39833, I/A 2 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 185, S 8, H GR 39833, I/A 2 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-18
- Por Resolución de 30 de Junio de 2011 ha quedado inscrito el Fondo de Pensiones en el Registro administrativo especial de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 96.1, a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por RD 304/204 de 20 de Febrero, con el nº F1670
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 181, S 8, H GR 39833, I/AN.mar 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-18