CAJA DUERO CAPITAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Villamagna, 6
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAJA DUERO CAPITAL SA
CIF A83798017
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/11/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
Propietario Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAJA DUERO CAPITAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJA DUERO CAPITAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Martin Bruno | Apoderado | 17/07/2012 | 22/03/2016 |
Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja | Socio Unico | 07/06/2012 | 22/03/2016 |
Collado Perez Elena | Apoderado | 17/07/2012 | 22/03/2016 |
Collado Perez Elena | Apoderado | 28/03/2011 | 22/03/2016 |
Cordero Gomez Raquel | Apoderado | 17/07/2012 | 22/03/2016 |
Cuadrado Blanco Angel | Apoderado | 26/02/2015 | 22/03/2016 |
De Torres Zabala Jose Maria | Apoderado | 17/07/2012 | 22/03/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 30/06/2009 | 22/03/2016 |
Hernandez Sanchez Ramon | Secretario | 01/10/2013 | 22/03/2016 |
Hernandez Sanchez Ramon | Consejero | 01/10/2013 | 22/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAJA DUERO CAPITAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 49, S 8, H M 338985, I/A 34 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 49, S 8, H M 338985, I/A 34 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 49, S 8, H M 338985, I/A 33 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 49, S 8, H M 338985, I/A 33 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 48, S 8, H M 338985, I/A 32 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSC. 26& EL CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO LO CORRECTO: 1º CAMBIO DE SOCIO UNICO " CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD", 2º CAMBIO DE SOCIO UNICO " BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 44, S 8, H M 338985, I/A 26 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2013-243-28
- SE DESIGNA A D. RAMON HERNANDEZ SANCHEZ, COMO INTERLOCUTOR AUTORIZADO AN LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 48, S 8, H M 338985, I/A 31 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 48, S 8, H M 338985, I/A 31 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 48, S 8, H M 338985, I/A 31 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19397 , F 46, S 8, H M 338985, I/A 30 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28