CAJA DE INGENIEROS 12 FP - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE CAJA DE INGENIEROS 12 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAJA DE INGENIEROS 12 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caixa Enginyers Vida Caja Ingenieros Vida Compañia | Entidad Depositaria | 12/08/2011 | 27/07/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 31/12/2012 | 27/07/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/12/2011 | 27/07/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/01/2011 | 27/07/2020 |
Caja De Ingenieros Pensiones Entidad Gestora De Fo | Entidad Depositaria | 12/08/2011 |
ACTOS BORME DE CAJA DE INGENIEROS 12 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39788 , F 70, S 8, H B 355293, I/A 7 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39788 , F 70, S 8, H B 355293, I/A 6 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39788 , F 69, S 8, H B 355293, I/A 5 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39788 , F 69, S 8, H B 355293, I/A 4 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39788 , F 69, S 8, H B 355293, I/A 4 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39788 , F 69, S 8, H B 355293, I/A 3 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-131-08