CAIXA TARRAGONA FONS DE PENSIONS 22 FP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Clara del Rey, 26
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAIXA TARRAGONA FONS DE PENSIONS 22 FP
CIF V43998053
Actividad Fondos de pensiones
Fecha de Constitución 29/10/2009
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE CAIXA TARRAGONA FONS DE PENSIONS 22 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAIXA TARRAGONA FONS DE PENSIONS 22 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA PENSIONES SA EGFP | ENTD.PROMO. | 20/06/2022 | |
BBVA PENSIONES SA EGFP | Entidad Depositaria | 11/10/2016 | 20/06/2022 |
BBVA PENSIONES SA EGFP | Entidad Gestora | 20/06/2022 | |
BBVA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE | Liquidador | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA | EntidDeposit | 20/06/2022 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/04/2012 | 20/06/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 13/11/2014 | 20/06/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/11/2015 | 20/06/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 20/03/2020 | 20/06/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 22/03/2019 | 20/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAIXA TARRAGONA FONS DE PENSIONS 22 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 12, S 8, H M 639202, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 12, S 8, H M 639202, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 12, S 8, H M 639202, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
ENTD.PROMO.
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 12, S 8, H M 639202, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 12, S 8, H M 639202, I/A 4 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
- Constancia del traslado de domicilio de la sociedad gestora del fondo y consiguientemente de este Fondo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 1, S 8, H M 639202, I/A 1 M (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 12, S 8, H M 639202, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
- C/ CLARA DEL REY 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35564 , F 12, S 8, H M 639202, I/A 2 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
- SUSTITUCION DE LA ENTIDAD PROMOTORA DEL FONDO POR "BBVA PENSIONES SA, EGFP" EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57.2, SEGUNDO PARRAFO, DEL REAL DECRETO 304/2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43436 , F 205, S 8, H B 429422, I/A 7 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43436 , F 205, S 8, H B 429422, I/A 7 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08