CAIXA DE BARCELONA SEGUROS DE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS - EXTINGUIDA
Razón Social CAIXA DE BARCELONA SEGUROS DE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CIF A58443078
Capital Social 3.4452984123E8 Euros
Actividad Seguros de vida
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAIXA DE BARCELONA SEGUROS DE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAIXA DE BARCELONA SEGUROS DE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arenillas Claver Jordi | REPR.143 RRM | 09/01/2009 | 15/12/2011 |
Barba Perez Maria Inmaculada | Apoderado | 09/11/2010 | 15/12/2011 |
Cabrera Vazquez Pedro | Apoderado | 09/11/2010 | 15/12/2011 |
Cardona Ramoneda Jordi | Apoderado | 09/11/2010 | 15/12/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/07/2010 | 15/12/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2009 | 15/12/2011 |
Garcia Ferrer Susana | Apoderado | 09/11/2010 | 15/12/2011 |
Plana Bernal Maria Purificacion | Apoderado | 09/11/2010 | 15/12/2011 |
Berenguer Albiac Mario | Apoderado | 09/02/2010 | |
Izquierdo Gabaldon Fernando Jose | Apoderado | 09/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAIXA DE BARCELONA SEGUROS DE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33342 , F 195, S 8, H B 102536, I/A 100 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- CAMBIOS DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO:"MICROBANK DE LA CAIXA,S.A.",POSTERIOR CAMBIO DE SOCIO UNICO,NUEVO SOCIO:"CAIXABANK,S.A.", Y NUEVO CAMBIO DE SOCIO UNICO,NUEVO SOCIO:"VIDACAIXA GRUPO,S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33342 , F 194, S 8, H B 102536, I/A 99 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ("LA CAIXA")
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33342 , F 194, S 8, H B 102536, I/A 98 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Capital Anterior: | 521.481.239,39 | Euros |
Disminución de capital | 176.951.398,16 | Euros |
Capital Actual: | 344.529.841,23 | Euros |
Porcentaje: | 33,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33342 , F 193, S 8, H B 102536, I/A 97 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33342 , F 192, S 8, H B 102536, I/A 96 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33342 , F 192, S 8, H B 102536, I/A 95 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33342 , F 192, S 8, H B 102536, I/A 94 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08