CAFETERIA ARENABAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Capita Arenas, 62
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CAFETERIA ARENABAR SL
CIF B63147656
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 27/03/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mañosa Oriach Maria Teresa
VINCULACIONES DE CAFETERIA ARENABAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFETERIA ARENABAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mañosa Oriach Maria Teresa | Administrador Unico | 18/06/2018 | 22/05/2020 |
Acosta Campos Jose | Administrador Solidario | 18/06/2018 | |
Alforcea Rubio Carlos | Administrador Solidario | 28/06/2017 | 18/06/2018 |
Franc Aforcea Javier | Administrador Solidario | 28/06/2017 | |
Olaechea Garaicoechea Jose Maria | Administrador Solidario | 28/06/2017 |
ACTOS BORME DE CAFETERIA ARENABAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35468 , F 165, S 8, H B 268784, I/A 6 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1383/2019, AUTO FIRME DE FECHA 08/10/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35468 , F 165, S 8, H B 268784, I/A 6 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35468 , F 164, S 8, H B 268784, I/A 5 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35468 , F 164, S 8, H B 268784, I/A 5 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35468 , F 164, S 8, H B 268784, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35468 , F 164, S 8, H B 268784, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35468 , F 164, S 8, H B 268784, I/A 3 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08