CAFENTO LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG DE LA CURISCADA, ENTRADA SUR, PARCELA 1, 2º
Municipio Tineo
Provincia Asturias
Razón Social CAFENTO LEVANTE SL
CIF B74188152
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Elaboración de café, té e infusiones
Fecha de Constitución 28/11/2006
Página Web www.cafento.com
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAFENTO LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFENTO LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 29/03/2010 | 29/12/2016 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 05/04/2011 | 29/12/2016 |
Diez Noval Ignacio | Apoderado Solidario | 09/01/2013 | 29/12/2016 |
Diez Noval Ignacio | Apoderado Mancomunado | 09/01/2013 | 29/12/2016 |
Fernandez Gonzalez Elena | Apoderado Solidario | 16/12/2010 | 29/12/2016 |
Fernandez Gonzalez Elena | Apoderado Mancomunado | 16/12/2010 | 29/12/2016 |
Figuerola Garcia Pedro Jose | Apoderado Solidario | 20/04/2011 | 29/12/2016 |
Galvez Lopez Angel | Apoderado Solidario | 20/04/2011 | 29/12/2016 |
Garcia Garcia Jose Antonio | Apoderado Solidario | 20/04/2011 | 29/12/2016 |
Garcia Moreno Emilio | Apoderado Solidario | 04/03/2014 | 29/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAFENTO LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 209, S 8, H AS 35684, I/A 22 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 209, S 8, H AS 35684, I/A 22 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 209, S 8, H AS 35684, I/A 21 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 209, S 8, H AS 35684, I/A 20 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 209, S 8, H AS 35684, I/A 19 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 208, S 8, H AS 35684, I/A 18 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 208, S 8, H AS 35684, I/A 17 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 208, S 8, H AS 35684, I/A 16 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 208, S 8, H AS 35684, I/A 16 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 207, S 8, H AS 35684, I/A 15 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-33