CAFE KATZENBERGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social VIA JAIME I Km 78 - LOCAL 2, 3,Y 4, SANTA PONSA.
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social CAFE KATZENBERGER SL
CIF B57665028
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 05/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAFE KATZENBERGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFE KATZENBERGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kern Sylvia | Administrador Unico | 23/03/2012 | 30/03/2015 |
Kern Sylvia | Liquidador | 30/03/2015 | 30/03/2015 |
Koslik Martin Uwe | Administrador Solidario | 07/06/2010 | 23/03/2012 |
Schumacher Bernhard | Administrador Solidario | 07/06/2010 | 23/03/2012 |
ACTOS BORME DE CAFE KATZENBERGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 58, S 8, H PM 65893, I/A 5 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 58, S 8, H PM 65893, I/A 5 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 58, S 8, H PM 65893, I/A 5 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 58, S 8, H PM 65893, I/A 5 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07
- VIA JAIME I Km 78 - LOCAL 2, 3,Y 4, SANTA PONSA. (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 57, S 8, H PM 65893, I/A 4 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 57, S 8, H PM 65893, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 57, S 8, H PM 65893, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 57, S 8, H PM 65893, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-07
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19. Retribucion del administrador.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 57, S 8, H PM 65893, I/A 2 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-07