CAFE DEL HUECAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Parque del Huecar, 1
Código Postal 16001
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAFE DEL HUECAR SL
CIF B16277261
Capital Social 9450.0 Euros
Fecha de Constitución 12/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAFE DEL HUECAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFE DEL HUECAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zhongwei Wang | Administrador Unico | 17/08/2011 | 10/01/2013 |
Zhongwei Wang | Liquidador | 10/01/2013 | 10/01/2013 |
Aguilar Lopez Antonio | Administrador Unico | 13/02/2009 | 17/08/2011 |
ACTOS BORME DE CAFE DEL HUECAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 39, S 8, H CU 8195, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 39, S 8, H CU 8195, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 39, S 8, H CU 8195, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 39, S 8, H CU 8195, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 38, S 8, H CU 8195, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 38, S 8, H CU 8195, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-16
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 31, S 8, H CU 8195, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-16
Dirección:C/ PARQUE DEL HUECAR 1 BAJO (CUENCA)
Comienzo de operaciones:12/02/09
Capital:9.450,00 Euros
Objeto social:LA HOSTELERIA Y RESTAURACION EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 31, S 8, H CU 8195, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-16