CAFE DE PORTOPI SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social CAFE DE PORTOPI SL
CIF B57593840
Capital Social 151497.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 18/11/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CAFE DE PORTOPI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFE DE PORTOPI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Niell Juan | Liquidador | 02/02/2018 | 02/02/2018 |
Carbonell Niell Juan | Administrador Solidario | 07/09/2009 | 02/02/2018 |
Pozo Perez Jose Antonio | Administrador Solidario | 07/09/2009 | 02/02/2018 |
Carbonell Niell Juan | Administrador Mancomunado | 07/09/2009 | |
Munar Nicolau Jaime | Administrador Mancomunado | 07/09/2009 | |
Pozo Perez Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 07/09/2009 |
ACTOS BORME DE CAFE DE PORTOPI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 66, S 8, H PM 63145, I/A 6 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 66, S 8, H PM 63145, I/A 6 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 66, S 8, H PM 63145, I/A 6 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 66, S 8, H PM 63145, I/A 6 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-07
Capital Anterior: | 101.525,00 | Euros |
Aumento de capital: | 49.972,00 | Euros |
Capital Actual: | 151.497,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 32, S 8, H PM 63145, I/A 5 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 32, S 8, H PM 63145, I/A 4 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 32, S 8, H PM 63145, I/A 4 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07