CAESARS HOTEL CASTILLA LA MANCHA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Toledo, 8
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Razón Social CAESARS HOTEL CASTILLA LA MANCHA SL
CIF B84520261
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 28/11/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAESARS HOTEL CASTILLA LA MANCHA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAESARS HOTEL CASTILLA LA MANCHA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Corral Sergio | Consejero | 30/05/2009 | 26/06/2014 |
Alvarez Gutierrez Mariano | Liquidador | 26/06/2014 | 26/06/2014 |
Alvarez Gutierrez Mariano | Consejero | 30/06/2011 | 26/06/2014 |
Fernandez Alonso Javier | Secretario | 26/06/2014 | |
James Miller Gregory | Presidente | 30/06/2011 | 26/06/2014 |
James Miller Gregory | Consejero | 30/06/2011 | 26/06/2014 |
John Silverling Michael | Consejero | 30/06/2011 | 26/06/2014 |
Riaño Pombo Miguel | Vicesecret. | 26/06/2014 | |
Scott Halkylard Johnathan | Consejero | 30/05/2009 | 26/06/2014 |
Trevor Everett Antony | Apoderado | 19/01/2009 | 26/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAESARS HOTEL CASTILLA LA MANCHA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 34, S 8, H CR 16156, I/A 17 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 34, S 8, H CR 16156, I/A 17 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 34, S 8, H CR 16156, I/A 17 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 34, S 8, H CR 16156, I/A 17 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 34, S 8, H CR 16156, I/A 16 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-13
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 34, S 8, H CR 16156, I/A 16 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-13
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 33, S 8, H CR 16156, I/A 15 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-13-13
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-13
- Exp. CR/306/P03, conceder al titular de este exp. una modificación de plazo, para justificar ante el órgano competente de la C.A., un nivel de autofinanciación mínimo de 44.313.904,00 euros, cuyo plazo finalizará el 30/12/2013. El plazo devigencia de los de los beneficios finalizará el 30/12/2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 33, S 8, H CR 16156, I/A Nota (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-13