CADTEC SERVICES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Castilla, 1
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Razón Social CADTEC SERVICES SA
CIF A82562067
Actividad Reparación de ordenadores y equipos periféricos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CADTEC SERVICES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CADTEC SERVICES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Gonzalez Ignacio Daniel | Liquidador Solidario | 27/07/2021 | 07/12/2022 |
Martinez Molina Jose Luis | Liquidador Solidario | 27/07/2021 | 07/12/2022 |
Sanchez Herrera Carlos | Liquidador Solidario | 27/07/2021 | 07/12/2022 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Daniel | Presidente | 29/11/2010 | 27/07/2021 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Daniel | Consejero Delegado Solidario | 19/01/2016 | 27/07/2021 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Daniel | Consejero | 29/11/2010 | 27/07/2021 |
Martinez Molina Jose Luis | Consejero | 29/11/2010 | 27/07/2021 |
Martinez Molina Jose Luis | Secretario | 29/11/2010 | 27/07/2021 |
Sanchez Herrera Carlos | Consejero | 29/11/2010 | 27/07/2021 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Daniel | Consejero Delegado Solidario | 29/11/2010 | 19/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CADTEC SERVICES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 213, S 8, H M 251094, I/A 14 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 213, S 8, H M 251094, I/A 13 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 213, S 8, H M 251094, I/A 13 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 213, S 8, H M 251094, I/A 13 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 213, S 8, H M 251094, I/A 12 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 213, S 8, H M 251094, I/A 12 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 213, S 8, H M 251094, I/A 12 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 212, S 8, H M 251094, I/A 11 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 212, S 8, H M 251094, I/A 11 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 212, S 8, H M 251094, I/A 11 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28