CADLUBAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julian Besteiro, 13
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CADLUBAR SL
CIF B88084538
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/04/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Barreiro Cadiñanos Luis
VINCULACIONES DE CADLUBAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CADLUBAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barreiro Cadiñanos Luis | Socio Unico | 04/06/2018 | 10/05/2021 |
Barreiro Cardiñanos Luis | Liquidador | 23/03/2021 | 10/05/2021 |
Barreiro Cadiñanos Luis | Administrador Unico | 04/06/2018 | 23/03/2021 |
ACTOS BORME DE CADLUBAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37771 , F 12, S 8, H M 672874, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37771 , F 12, S 8, H M 672874, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37771 , F 12, S 8, H M 672874, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37771 , F 12, S 8, H M 672874, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37771 , F 10, S 8, H M 672874, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37771 , F 10, S 8, H M 672874, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
Dirección:C/ GENERAL VARELA 13 - ESCALERA L, 1º DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/04/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO Y ECONOMICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37771 , F 10, S 8, H M 672874, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28