CADENA TAINO HOTEL SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social CADENA TAINO HOTEL SA
CIF A07080013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CADENA TAINO HOTEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CADENA TAINO HOTEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batle Manresa Jaime | Apoderado Solidario | 20/05/2013 | |
Batle Manresa Jaime | Presidente | 28/06/2011 | 20/05/2013 |
Batle Manresa Jaime | Consejero | 28/06/2011 | 20/05/2013 |
Batle Vidal Francisca | Consejero | 28/06/2011 | 20/05/2013 |
Batle Vidal Juan Miguel | Consejero | 28/06/2011 | 20/05/2013 |
Batle Vidal Juan Miguel | Vicesecret. | 11/01/2013 | 20/05/2013 |
Batle Vidal Santiago Javier | Consejero | 28/06/2011 | 20/05/2013 |
CADENA MAR SL | Socio único | 20/05/2013 | |
Vidal Isern Rosa Maria | Apoderado Solidario | 20/05/2013 | |
Vidal Isern Rosa Maria | Secretario | 28/06/2011 | 20/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CADENA TAINO HOTEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 56, S 8, H PM 9302, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 56, S 8, H PM 9302, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 56, S 8, H PM 9302, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Consejero
Presidente
Secretario
Socio único
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 56, S 8, H PM 9302, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 55, S 8, H PM 9302, I/A 14 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2011-145-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 55, S 8, H PM 9302, I/A 13 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-07