CADENA SANCHO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 123
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CADENA SANCHO SL
CIF B60386174
Capital Social 3280.9 Euros
Actividad Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CADENA SANCHO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CADENA SANCHO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Joval Francesc | Liquidador | 21/08/2015 | 06/06/2019 |
Sancho Zalacain Maria Angeles | Liquidador | 21/08/2015 | 21/08/2015 |
Sancho Zalacain Maria Angeles | Administrador Unico | 28/04/2011 | 21/08/2015 |
Sancho Zalacain Maria De Los Angeles | Administrador | 28/04/2011 | |
Sancho Zalacain Maria Del Rosario | Administrador | 28/04/2011 |
ACTOS BORME DE CADENA SANCHO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 13, S 8, H B 99935, I/A 20 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 641/2019, AUTO FIRME DE FECHA 04/04/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 13, S 8, H B 99935, I/A 20 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
- CL ARIBAU Num.123 P.ET PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 12, S 8, H B 99935, I/A 19 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 12, S 8, H B 99935, I/A A (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 12, S 8, H B 99935, I/A 18 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 12, S 8, H B 99935, I/A 18 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 12, S 8, H B 99935, I/A 17 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 12, S 8, H B 99935, I/A 17 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 12, S 8, H B 99935, I/A 17 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-96-08