CACHO Y SOLLET SL - EXTINGUIDA
Razón Social CACHO Y SOLLET SL
CIF B39004395
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CACHO Y SOLLET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CACHO Y SOLLET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cacho Pita Juan Jose | Consejero | 26/08/2014 | 05/07/2023 |
Cacho Pita Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 26/08/2014 | 05/07/2023 |
Cacho Pita Juan Jose | Secretario | 26/08/2014 | 05/07/2023 |
Cacho Pita Juan Jose | Liquidador Unico | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
Cacho Ruiz Paula | Consejero | 26/08/2014 | 05/07/2023 |
Cacho Sollet Maria Victoria | Consejero Delegado Solidario | 26/08/2014 | 05/07/2023 |
Cacho Sollet Maria Victoria | Presidente | 26/08/2014 | 05/07/2023 |
Cacho Sollet Maria Victoria | Consejero | 26/08/2014 | 05/07/2023 |
Sollet Acon Cristina | Consejero | 30/11/2021 | 05/07/2023 |
Vicario Negrete Manuel | Consejero | 30/11/2021 | 05/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CACHO Y SOLLET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 10 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 10 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 10 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 10 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 10 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 9 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 9 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 106, S 8, H S 3170, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-39
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 105, S 8, H S 3170, I/A 7 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 105, S 8, H S 3170, I/A 7 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-39