CACECO BIOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social CACECO BIOS SA
CIF A31635121
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AN SCOOP
VINCULACIONES DE CACECO BIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CACECO BIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AN SCOOP | Socio Unico | 11/05/2011 | 20/01/2012 |
Arraras Echeverria Francisco | Secretario | 19/01/2011 | 20/01/2012 |
Arraras Echeverria Francisco | Consejero | 19/01/2011 | 20/01/2012 |
Bozal Bozal Felix | Consejero | 19/01/2011 | 20/01/2012 |
Ceberio Galardi Luis | Apoderado Solidario | 20/01/2012 | |
Ceberio Galardi Luis | Apoderado Mancomunado | 20/01/2012 | |
Perez Mateo Luis Javier | Apoderado Solidario | 20/01/2012 | |
Perez Mateo Luis Javier | Apoderado Mancomunado | 20/01/2012 | |
Rodriguez Nuño Jesus | Apoderado Solidario | 20/01/2012 | |
Rodriguez Nuño Jesus | Apoderado Mancomunado | 20/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CACECO BIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 11 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-31
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 11 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-31
- CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO. Con fecha 4/4/2011, la sociedad de esta hoja se extingue, al ceder globalmente su activo y pasivo a la entidad A N SOCIEDAD COOPERATIVA, inscritaen el Registro de Cooperativas del Gobierno de Navarra con el número 41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 11 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-31
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 11 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 11 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (24/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-130-31
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5 (Capital)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 9 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-31
- Desembolsado: 1.126.897,69 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 9 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 94, S 8, H NA 13921, I/A 8 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-31