CABRER SL
Provincia Illes Balears
Razón Social CABRER SL
CIF B07455694
Capital Social 212160.0 Euros
Nombres Anteriores
- CABRER SA
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE CABRER SL
VINCULACIONES DE CABRER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CABRER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrer Vicens Francisca Angela | Administrador Solidario | 28/04/2021 | |
Cabrer Vicens Francisco | Administrador Solidario | 28/04/2021 | |
Cabrer Vicens Francisco | Apoderado | 18/07/2018 | |
Cabrer Vicens Magdalena | Administrador Unico | 18/07/2018 |
ACTOS BORME DE CABRER SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2774 , F 171, S 8, H PM 10740, I/A 9 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2774 , F 171, S 8, H PM 10740, I/A 9 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2774 , F 171, S 8, H PM 10740, I/A 9 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-07
Empresa: CABRER SA
- Rectificacion y sustitución de los acuerdos adoptados en Junta de 15/09/2017 que motivaron la inscripción 7ª, en el sentido de que en vez de reelección del administrador, se procedio al cese de D Magdalena Cabrer Vicens y al nombramiento por tiempo indefinido de D Francisco Cabrer Vicens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 196, S 8, H PM 10740, I/A 8 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-07
Empresa: CABRER SA
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación y nueva redacción de los Estatutos como consecuencia de la transformación en SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 196, S 8, H PM 10740, I/A 8 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-07
Empresa: CABRER SA
Capital Anterior: | 96.160,00 | Euros |
Aumento de capital: | 116.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 212.160,00 | Euros |
Porcentaje: | 120,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 196, S 8, H PM 10740, I/A 8 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-07
Empresa: CABRER SA
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 196, S 8, H PM 10740, I/A 8 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-07
Empresa: CABRER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 196, S 8, H PM 10740, I/A 8 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-07
Empresa: CABRER SA
- Denominación y forma adoptada: CABRER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 196, S 8, H PM 10740, I/A 8 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-07
Empresa: CABRER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 196, S 8, H PM 10740, I/A 7 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-07