CABO RASO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 101
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CABO RASO SL
CIF B87761573
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CABO RASO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CABO RASO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin De Bustamante Vega Luis | Administrador Unico | 21/12/2017 | 03/04/2024 |
Martin De Bustamante Vega Luis | Liquidador | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
De Bustamante Vega Luis Martin | Administrador Solidario | 06/03/2017 | 21/12/2017 |
Saiz Ruiz Jose Maria | Administrador Solidario | 06/03/2017 | 21/12/2017 |
ACTOS BORME DE CABO RASO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 184, S 8, H M 641318, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 184, S 8, H M 641318, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 184, S 8, H M 641318, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 184, S 8, H M 641318, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 101 - PLANTA 1, PUERTA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 184, S 8, H M 641318, I/A 4 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836 , F 165, S 8, H SE125555, I/A 2 D (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-41
- AVDA DE LOS COSTALEROS 7 - C.P. 41590 (RODA DE ANDALUCIA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836 , F 165, S 8, H SE125555, I/A 2 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836 , F 165, S 8, H SE125555, I/A 2 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 183, S 8, H M 641318, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 183, S 8, H M 641318, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28