CABO NEGRO SA
Provincia Madrid
Razón Social CABO NEGRO SA
CIF A07033798
Actividad Promoción inmobiliaria
Teléfono 91 553 83 00
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CABO NEGRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CABO NEGRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Poblacion Knappe Eleuterio | Consejero | 04/02/2011 | 09/09/2021 |
Poblacion Knappe Eleuterio | Presidente | 04/02/2011 | 09/09/2021 |
Poblacion Knappe Eleuterio | Consejero Delegado | 04/02/2011 | 09/09/2021 |
Poblacion Vazquez Fernando | Consejero | 07/02/2011 | 09/09/2021 |
Diez Canedo Prado Luciano | Consejero | 04/02/2011 | 17/05/2011 |
Trilling Barbara Ann | Secretario | 04/02/2011 | 17/05/2011 |
Poblacion Knappe Eleuterio | Apoderado Solidario | 25/04/2011 | |
Poblacion Knappe Eleuterio | Apoderado | 25/04/2011 | |
Basabe Criado Juan Manuel | Consejero | 04/02/2011 | 07/02/2011 |
Basabe Bujalance Juan | Consejero | 04/02/2011 |
ACTOS BORME DE CABO NEGRO SA
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12875 , F 185, S 8, H M 316758, I/A 4 M (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18275 , F 186, S 8, H M 316758, I/A 7 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18275 , F 186, S 8, H M 316758, I/A 6 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18275 , F 186, S 8, H M 316758, I/A 5 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28